哈尔滨理工大学历任校领导名单
作者:王永鑫 来源:校友办公室 日期:2010-4-8 15:54:41 点击:
哈尔滨理工大学历任校领导名单(1995.7--至今) |
年份 | 党委书记 | 党委副书记 | 校长 | 副校长 | 备注 |
1995年 | 邓中兴(兼) | 王少杰(正校级) 王家训 孟繁勤 刘长祥 | 邓中兴 | 刘志东 康乃真 孟繁勤(兼) 程焕文 郭建英 梁原华 杜广春 | 王久德、李哲生任正校级调研员。王杰臣、汪孟春任副校级调研员。梁静芸、闫润珠保留副校级待遇 |
1996年 | 邓中兴(兼) | 王少杰(正校级) 王家训 孟繁勤 刘长祥 | 邓中兴 | 刘志东 康乃真 孟繁勤(兼) 程焕文 郭建英 梁原华 杜广春 | 王久德任正校级调研员。汪孟春人副校级调研员。康乃真1996年5月调出。 |
1997年 | 邓中兴(兼) | 王少杰(正校级) 王家训 孟繁勤 刘长祥 | 邓中兴 | 刘志东 孟繁勤(兼) 程焕文 郭建英 梁原华 杜广春 | 王久德任正校级调研员。汪孟春人副校级调研员。康乃真1996年5月调出。汪孟春人副校级调研员(1997年3月离任,保留原职级待遇)。程焕文1997年8月因病去世 |
1998年 | 邓中兴 王少杰 | 王少杰 邓中兴(兼) 王家训 孟繁勤 陆鸣鹃 高军 | 邓中兴 | 孟繁勤(兼) 郭建英 杜广春 滕春贤 赵洪 李大勇 | 王少杰1998年11月任职。陆鸣鹃、高军、滕春贤1998年1月任职。王久德任正校级调研员。梁原华、王家训1998年1月离任,保留原职级待遇。刘长祥1998年1月离任。王家训1998年8月退休。 |
1999年 | 王少杰 | 邓中兴(兼) 孟繁勤 陆鸣鹃 高军 | 邓中兴 | 孟繁勤(兼) 郭建英 杜广春 滕春贤 赵洪 李大勇 | 王久德任正校级调研员 |
2000年 | 王少杰 | 邓中兴(兼) 孟繁勤 陆鸣鹃 高军 | 邓中兴 | 孟繁勤(兼) 郭建英 杜广春 滕春贤 赵洪 李大勇 | 王久德任正校级调研员 |
2000年 | 王少杰 | 邓中兴(兼) 孟繁勤 陆鸣鹃 高 军 | 邓中兴 | 孟繁勤(兼) 郭建英 杜广春 滕春贤 赵 洪 李大勇 刘长祥(纪委书记) 李庆平(工会主席) | |
2001年 | 王少杰 | 邓中兴(兼) 孟繁勤 陆鸣鹃 高 军 | 邓中兴 | 孟繁勤(兼) 郭建英 杜广春 滕春贤 赵 洪 李大勇 刘长祥(纪委书记) 李庆平(工会主席) | |
2002年 | 王少杰 | 邓中兴(兼) 孟繁勤 陆鸣鹃 高 军 | 邓中兴 | 孟繁勤(兼) 郭建英 杜广春 滕春贤 赵 洪 李大勇 刘长祥(纪委书记) 李庆平(工会主席) | |
2003年 | 王少杰 | 邓中兴(兼) 赵奇(兼) 孟繁勤 陆鸣鹃 高 军 | 邓中兴 赵奇 | 孟繁勤(兼) 郭建英 杜广春 滕春贤 赵 洪 李大勇 武俊峰 刘长祥(纪委书记) 李庆平(工会主席) | 2003年4月赵奇任校长兼党委副书记。2003年10月武俊峰任副校长。2003年4月李庆平退休。 2003年8月孟繁勤退休。 |
2004年 | 王少杰 | 赵奇(兼) 陆鸣鹃 高 军 | 赵奇 | 郭建英 杜广春 滕春贤 赵 洪 李大勇 武俊峰 刘长祥(纪委书记) 高 军(兼) | 2004年1月刘长祥退休。2004年04月郭建英离任。 |
2005年 | 王少杰 | 赵奇(兼) 杜广春 陆鸣鹃 高 军 | 赵奇 | 杜广春(兼纪委书记) 滕春贤 赵 洪 李大勇 武俊峰 孟大伟 魏新劳 陆 岩(工会主席) | 2005年3月杜广春改任党委副书记兼纪委书记。2005年3月高军兼任副校长。2005年3月孟大伟任副校长。2005年3月魏新劳任副校长。2005年3月陆岩任工会主席。 |
2006年 | 王少杰 高 军 | 赵奇(兼) 杜广春 陆鸣鹃 | 赵奇 | 杜广春(兼纪委书记) 滕春贤 赵 洪 李大勇 武俊峰 孟大伟 魏新劳 陆 岩(工会主席) | 2006年3月高军任党委书记 |
2007年 | 高 军 | 赵奇(兼) 杜广春 陆鸣鹃 | 赵奇 | 滕春贤 赵 洪 李大勇 武俊峰 孟大伟 魏新劳 陆 岩(工会主席) | 2007年12月滕春贤离任 |
2008年 | 高 军 | 赵奇(兼) 李大勇(兼) 杜广春 陆鸣鹃 | 赵奇 李大勇 | 杜广春(兼纪委书记) 赵 洪 武俊峰 孟大伟 魏新劳 陆 岩(工会主席) | 2008年7月李大勇任校长兼党委副书记。2009年1月陆鸣鹃退休 |
2009年 | 高 军 | 李大勇(兼) 杜广春 陆 岩 | 李大勇 | 杜广春(兼纪委书记) 赵 洪 武俊峰 孟大伟 魏新劳 孟上九 郭二军 陆 岩(工会主席) 杨 春(工会主席) | 2009年6月陆岩改任党委副书记。2009年4月孟上九任副校长。2009年6月郭二军任副校长。2009年6月杨春任工会主席。 |
(摘自校史年鉴)